Trucos matematicos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 30 (7271 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ticosTrucos matemáticos y psicotécnicos Actualizado el 20 de abril de 2005

“Todos estos trucos y fórmulas son para facilitar la mejor realización de los test psicotécnicos y similares, además de estos trucos vienen ciertas explicaciones sólo a efectos de recordar como se hacen o formas de agilizarlas, en todo caso, habrá de entenderse esto como una alternativa diferente a la habitual pararealizar diferentes ejercicios, en algunos casos se sustituye una forma relativamente compleja por varias sencillas, con lo que se podría realizar o bien mentalmente o más rápido que en otros casos”

- MATEMÁTICOS -

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Calcular el 50% es igual a dividir por 2 (el 50% de 350 = 175) Calcular el 25% es igual a dividir por 4 (el 25% de 350 = 87´5) Multiplicar por 0´5 es igual adividir por 2 (350 x 0´5 = 350 : 2 = 175) Multiplicar por 0´25 es igual a dividir por 4 (350 x 0´25 = 350 : 4 = 87´5) Dividir por 0´5 es igual a multiplicar por 2 (350 x 0´5 = 350 x 2 = 700) Dividir por 0´25 es igual a multiplicar por 4 (350 x 0´25 = 350 x 4 = 1400)

7. Multiplicar por 5: Se añade un cero a la cantidad y luego se divide entre dos (350 x 5 = 3500: 2 = 1750) 8. Dividir entre 5: Sedivide la cantidad entre 10 y luego se multiplica por dos (350: 5 = 35 x 2 = 70) Se puede observar aquí qué fácil puede resultar dividir entre 5, con un ejemplo como el siguiente: 9384534098539483948: 5 = X
Lo primero es dividirlo entre 10 por ello simplemente se pone la última cifra como decimal (y si hubiese un 0, éste se quitaría) quedando así: 938453409853948394´8 Ahora sólo hay que multiplicarpor dos: 938453409853948394´8 x 2 = 1876906819707896789,6 Calcula el tiempo que tardas en dividir entre cinco una cifra cualquiera y luego por este sistema y ya verás el tiempo que ganas.

9. Multiplicación por once (x 11) Una forma de multiplicar por 11, es primero hacerlo por 10 y luego sumarle el número a multiplicar: 3.719 x 11 = 3.719 x 10 + 3.719 = 37.190 + 3.719 = 40. 909 10.Multiplicación por once (x 11)
3.719 x 11 1 + 9 = 10 7+1+1=9 3 + 7 = 10 3+1=4
1º La última cifra de la cantidad a multiplicar será la última cifra del resultado 2º Se suman los dos últimos dígitos y su resultado será el penúltimo dígito del resultado, si da un resultado de dos dígitos se pone el último de ellos y el primero se lleva 3º Se suman el penúltimo dígito y el siguiente más el resto (si lo lleva) 4ºSe suman el antepenúltimo dígito y el siguiente (más el resto) 5º Se sigue el mismo proceso hasta llegar al último dígito, suponiendo que ya sea este se pone directamente como primera cifra, si llevamos resto habría que sumárselo

40.909

Fran Sixto 1

Trucos matemáticos y psicotécnicos Actualizado el 20 de abril de 2005

1º Se divide entre 2 el número a multiplicar 2º Se suma el númeroa multiplicar con el resultado de la operación anterior 3º Se multiplica por 10 46 x 15 46 :2 = 23 46 + 23 = 69 x10 = 690

11. Multiplicación por quince (x 15)

12. División entre quince (:15)
1º Se divide entre diez al número 2º Ahora se divide entre 3 3º Se multiplica entre dos 2.580 : 10 = 258 : 3 = 86 x 2 = 172

3.000 : 10 = 300 : 3 = 100 x 2 = 200

1º Se divide el número amultiplicar entre 4 2º El resultado se multiplica por 100 3º 42 x 25 = 42 : 4 = 10´5 x 100 = 1.050 3.753 x 25 = 938´25 x 100 = 93.825

13. Multiplicación por veinticinco (x 25)

14. División entre 25 (: 25)
1º Se divide entre 100 2º Se multiplica por 4 8150 : 100 = 81´5 x 4 = 326

15. Multiplicación de números de 2 cifras:
32 x 64 = 2.048 2x4=8 3 x 4 = 12 2 x 6 = 12 24 6 x 3 = 18 + 2 = 20
1ºMultiplicamos las últimas cifras (último dígito del resultado, si son dos se lleva la primera cifra) 2º Multiplicamos en cruz (lo que indica el propio signo de multiplicación), el segundo dígito del resultado 3º Multiplicamos las 2 primeras cifras (el primer o primeros dígitos del resultado)

16. Multiplicación de dos términos terminados en la misma cifra

1º Se multiplican los dos últimos...
tracking img